Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sprint Bioscience AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arild Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |