Org.nr: 556485-5400
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Stein, Eva Marianne | 2023-11-18 |
Revisor | van Lienden, Peter | 2023-01-27 |
Styrelsesuppleant | Neckman, Nils Olof | 2022-02-04 |
Ordförande | Corneliuson, Tiziana Laura Virginia | 2021-12-30 |
Styrelseledamot | Corneliuson, Tiziana Laura Virginia | 2021-12-30 |