Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Svante Hjertén
Svante Hjertén
19670914-XXXX
Ta kreditupplysning
Hjertén, Svante är en man född den 14 september 1967 och är bosatt i Västra Frölunda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Atlas Marin & Industri Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bo Olof Strandberg Elektriska Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Järntorgets Trafikskola Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
M.A. Service Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
CS Vagnpark AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
RLR Redovisning Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Gamlestadens Perfect Cykel & Motor AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Frölunda Fitness Center AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Dr. Block AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skyskol AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Martin Restaurang och Pizzeria AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Fairways Engagemangsboende AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
FOX Transport AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Wee Advokatbyrå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hjertén Advokatbyrå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AR Osteopati AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Winston Hindström
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Margret Hindström
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Edwin Hindström
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Göteborgsregionens Turistförening Ek. för.
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bilcoop Transportalen ek. för.
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bostadsrättsföreningen Kungshöjdsgatan 1
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bostadsrättsföreningen Södra vägen 67
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Svante Hjertén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-21
ImmuneBiotech Medical Sweden AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-29
Reuterman Advokatbyrå AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Atlas Marin & Industri Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Svante Hjertén
Tillbaka till sidans topp
Bo Olof Strandberg Elektriska Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Svante Hjertén
Tillbaka till sidans topp
Järntorgets Trafikskola Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Svante Hjertén
Tillbaka till sidans topp