Org.nr: 556578-7594
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Karlsson, Josefin Bolortuya | 2024-05-23 |
Styrelseledamot | Karlsson, Nara Naranchimeg | 2024-05-09 |
Styrelseledamot | Karlsson, Josefin Bolortuya | 2022-11-11 |
Styrelsesuppleant | Sukhbaatar, Bolor-Erdene | 2022-11-11 |
Styrelseledamot | Karlsson, Nara Naranchimeg | 2022-06-18 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Minjee | 2022-05-06 |