Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Susanne Margareta Holmberg
Susanne Margareta Holmberg
19610211-XXXX
Ta kreditupplysning
Susanne Margareta Holmberg är en kvinna född den 11 februari 1961. Hon är folkbokförd i Tungelsta sedan 2024-05-09. Tungelsta ligger i Haninge kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Linum Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Susanne Margareta Holmberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-14
Bostadsrättsföreningen Hammarby Ekbacke
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Linum Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Susanne Margareta Holmberg
Styrelseledamot
Erika Elisabeth Kjellberg Eriksson
Ordförande
Erika Elisabeth Kjellberg Eriksson
Styrelsesuppleant
Gunilla Vivian Brisinger
Huvudansvarig revisor
Cecilia Anna Karin Johansson
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Extern verkställande direktör
Charlotta Elisabeth Dahlqvist
Tillbaka till sidans topp