Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Susanne Ingrid Westling
Susanne Ingrid Westling
19820405-XXXX
Ta kreditupplysning
Westling, Susanne Ingrid är en kvinna född den 5 april 1982 och är bosatt i Umeå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Unio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Susanne Ingrid Westling har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-06
Sista versen 73183 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-08
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Unio AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Johan Sikström
Styrelsesuppleant
Susanne Ingrid Westling
Tillbaka till sidans topp