Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Susanne Brandin
Susanne Brandin
19600410-XXXX
Ta kreditupplysning
Brandin, Susanne är en kvinna född den 10 april 1960 och är bosatt i Hovås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Thomas Brandin Konsulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Susanne Brandin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-16
BCE Teknik & Värde AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-10-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Thomas Brandin Konsulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Georg Martin Brandin
Styrelsesuppleant
Susanne Brandin
Tillbaka till sidans topp