Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Susanna Gunilla Rolfsdotter Nylén
Susanna Gunilla Rolfsdotter Nylén
19640709-XXXX
Ta kreditupplysning
Nylén, Susanna Gunilla Rolfsdotter är en kvinna född den 9 juli 1964 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Kommendören 9
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Susanna Gunilla Rolfsdotter Nylén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-12
CARE FOR CLOTHES I SVERIGE AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-05
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Kommendören 9
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Bernt Arne Alm
Styrelseledamot
Susanna Gunilla Rolfsdotter Nylén
Styrelseledamot
Christer Stefan Petersson
Styrelseledamot
Per Jesper Sallander
Ordförande
Per Jesper Sallander
Styrelseledamot
Carl Gustaf Gerhard Malmfors
Tillbaka till sidans topp