Org.nr: 559383-8179
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Radic, Davor | 2024-08-27 |
Styrelseledamot | Radic Castellanos, Anita | 2024-08-27 |
Styrelsesuppleant | Radic Castellanos, Anita | 2024-07-31 |
Revisor | Åsander, Björn Patrik Brändström | 2024-01-25 |
Ordförande | Runbert, Henrik Thomas Ernst | 2023-12-30 |
Styrelseledamot | Runbert, Henrik Thomas Ernst | 2023-12-30 |
Styrelsesuppleant | Runbert, Nina Ann Theres | 2023-12-30 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2022-12-23 |