Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-09 |