Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars-Gunnar Strömberg
Lars-Gunnar Strömberg
19511116-XXXX
Ta kreditupplysning
Strömberg, Lars-Gunnar är en man född den 16 november 1951 och är bosatt i Malå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
STRÖMBERG, LARS-GUNNAR
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars-Gunnar Strömberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-18
Vårvind ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-22
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.