Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Infomedia Retriever Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Retriever Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |