Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | UKE konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lovisa Worge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LW Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |