Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-19 |