Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kids1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Affärspartner i Roslagen aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Adjunkten 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Solbackahöjden Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Monika Karlsson Förvaltning i Norrtälje Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-23 |