Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Stig Rikard Anton Roos
Stig Rikard Anton Roos
19901203-XXXX
Ta kreditupplysning
Stig Rikard Anton Roos är en man född den 3 december 1990. Han är folkbokförd i Floda sedan 2021-08-11. Floda ligger i Lerum kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Seventh Crystal Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Stig Rikard Anton Roos har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-13
Broken Sounds Music Ekonomisk förening
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Seventh Crystal Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Olof Nils Gadd
Styrelseledamot
Carl Gustav Mikael Linde
Ordförande
Carl Gustav Mikael Linde
Styrelseledamot
Kristian Alexander Fyhr
Styrelsesuppleant
Stig Rikard Anton Roos
Styrelsesuppleant
Emil Karl Jan Dornerus
Tillbaka till sidans topp