Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Stig Niklas Granander
Stig Niklas Granander
19920605-XXXX
Ta kreditupplysning
Stig Niklas Granander är en man född den 5 juni 1992. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2024-09-10. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Eventkoordination Stockholm Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Stig Niklas Granander har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-19
Tapirfarm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-01-14
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Eventkoordination Stockholm Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Stig Niklas Granander
Bolagsman
Axel Johannes Jin Soo Palm
Tillbaka till sidans topp