Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Brandbergs Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Brandbergs Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MBO Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SMBO Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CWIG Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MBOM Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Growmatcher AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Growmatcher AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nybohms Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nybohms Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FREE GRAPE SOCIETY AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | FREE GRAPE SOCIETY AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Optimera IT i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |