Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Stig Magnus Bursell
Stig Magnus Bursell
19670108-XXXX
Ta kreditupplysning
Bursell, Stig Magnus är en man född den 8 januari 1967 och är bosatt i Örebro
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Manilla
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Stig Magnus Bursell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-08
Bostadsrättsföreningen Smögenboden 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Manilla
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claire Milne Hogarth
Styrelsesuppleant
Stig Magnus Bursell
Styrelseledamot
Jenny Lina Carlsdotter Lindström
Styrelseledamot
Jonas Martin Eliasson
Ordförande
Jonas Martin Eliasson
Styrelsesuppleant
Ana-Madalina Dragu
Tillbaka till sidans topp