Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JHCS ÖST AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SPD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Scandinavian Property Development Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |