Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | ManyPets Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-05 |