Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Steve Lennart Trygg
Steve Lennart Trygg
19470919-XXXX
Ta kreditupplysning
Steve Lennart Trygg är en man född den 19 september 1947. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-05-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Krejaren 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Steve Lennart Trygg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-22
Swedish-American Chamber of Commerce Aktiebolag
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-08-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Krejaren 4
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Steve Lennart Trygg
Styrelseledamot
Urban Stig Peter Edenström
Styrelseledamot
Björn Anders Bengtsson
Styrelseledamot
Claes Börje Magnus Bengtsson
Ordförande
Claes Börje Magnus Bengtsson
Huvudansvarig revisor
Eva Susanne Johansson
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp