Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Steve Lennart Sandlund
Steve Lennart Sandlund
19590321-XXXX
Ta kreditupplysning
Sandlund, Steve Lennart är en man född den 21 mars 1959 och är bosatt i Kalix
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Data- och Consulttjänst i Kalix Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Steve Lennart Sandlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-05
Norrkust Marina Varvs Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-03
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Data- och Consulttjänst i Kalix Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Eva Elisabet Stenberg-Sandlund
Styrelsesuppleant
Steve Lennart Sandlund
Tillbaka till sidans topp