Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Talogy (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |