Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Stephen Andrew Schad
Stephen Andrew Schad
19690105-XXXX
Ta kreditupplysning
Schad, Stephen Andrew är en man född den 5 januari 1969 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Frilans Finans Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Frilans Finans Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Invoicery AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Invoicery AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Invoicery Int AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Invoicery Int AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Invoicery Business AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Invoicery Business AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Invoicery Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Invoicery Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stephen Schad Invoicery Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Egenanställningsföretagens Branschorganisation i Sverige, EFBS Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Egenanställningsföretagens Branschorganisation i Sverige, EFBS Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Stephen Andrew Schad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-11
Uppsala Vatten och Avfall AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Frilans Finans Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Mats Gunnar Ottosson
Styrelseledamot
Stephen Andrew Schad
Verkställande direktör
Stephen Andrew Schad
Huvudansvarig revisor
Lars Gustaf Kylberg
Styrelsesuppleant
Axel Karl Andrew Schad Elgstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Invoicery AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stephen Andrew Schad
Verkställande direktör
Stephen Andrew Schad
Huvudansvarig revisor
Lars Gustaf Kylberg
Styrelsesuppleant
Axel Karl Andrew Schad Elgstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Invoicery Int AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stephen Andrew Schad
Verkställande direktör
Stephen Andrew Schad
Huvudansvarig revisor
Lars Gustaf Kylberg
Styrelsesuppleant
Axel Karl Andrew Schad Elgstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp