Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |