Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |