Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | KLENI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | KLENI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Juronum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Köhler, Stefan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-12 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-28 |