Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Stefan Lindqvist
Stefan Lindqvist
19690427-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindqvist, Stefan är en man född den 27 april 1969 och är bosatt i Örebro
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
VSW Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Stefan Lindqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-18
Impulso Retail Sweden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
VSW Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Stefan Lindqvist
Styrelseledamot
Anna Viktoria Lindqvist
Tillbaka till sidans topp