Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Staffan René Lund
Staffan René Lund
19530603-XXXX
Ta kreditupplysning
Lund, Staffan René är en man född den 3 juni 1953 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Staffan Lund Aktiebolag (SLAB)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Staffan Lund Aktiebolag (SLAB)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Provisa Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Provisa Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WGH Utbildnings AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
WGH Utbildnings AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sveriges Ridgymnasium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Hallands Ridgymnasium Fastighets Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Kvarnagårdens Ridcenter Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Bökeberg Gård och Arena AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Discipulus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Staffan Lund Förvaltning Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Staffan René Lund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-04
Strömkällan i Stockholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Staffan Lund Aktiebolag (SLAB)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan René Lund
Verkställande direktör
Staffan René Lund
Styrelsesuppleant
Anna Christina Lund
Tillbaka till sidans topp
Provisa Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan René Lund
Verkställande direktör
Staffan René Lund
Styrelsesuppleant
Anna Christina Lund
Tillbaka till sidans topp
WGH Utbildnings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Tore Bertil Christer Bjurenheim
Styrelseledamot
Bengt Göran Wilhelm Ekberg
Verkställande direktör
Bengt Göran Wilhelm Ekberg
Styrelseledamot
Staffan René Lund
Ordförande
Staffan René Lund
Styrelsesuppleant
Anna Christina Lund
Tillbaka till sidans topp