Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BD Intellectual System AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BD Intellectual System AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BD System AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BD System AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ASP Nordic Dialer system AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dahltec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JCC Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Waystream AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Waystream Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | A Fastigheter i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | A Fastigheter i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rostastrand 1 Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kraftlänk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-11-11 |