Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Staffan Åke Fredrik Thibblin
Staffan Åke Fredrik Thibblin
19540808-XXXX
Ta kreditupplysning
Thibblin, Staffan Åke Fredrik är en man född den 8 augusti 1954 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Gladent AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Staffan Åke Fredrik Thibblin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-28
Sista versen 78284 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gladent AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Staffan Åke Fredrik Thibblin
Revisor
Alf Jörgen Rickard Sivertsson
Styrelseledamot
Mihael Damjan Ermenc
Styrelseledamot
Anna Eva Maria Ermenc
Ordförande
Anna Eva Maria Ermenc
Tillbaka till sidans topp