Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | ERGOPARTNER Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | BA Products Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-13 |