Org.nr: 559366-1647
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Wergelius, Anna Kristina | 2024-09-11 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-09-11 |
Styrelsesuppleant | Kohn, Christofer Mikael | 2024-04-05 |
Huvudansvarig revisor | Hamberg, Peter Emanuel | 2022-09-27 |
Styrelsesuppleant | Örnmark, Claes Jonas | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Berggren, Anita Helena | 2022-07-09 |
Styrelsesuppleant | Eljans, Eva Margareta | 2022-07-09 |