Org.nr: 559004-5711
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Wergelius, Anna Kristina | 2024-09-11 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-09-11 |
Styrelsesuppleant | Kohn, Christofer Mikael | 2024-04-05 |
Huvudansvarig revisor | Hamberg, Peter Emanuel | 2022-09-27 |
Ordförande | Jakobsson, Hans Stefan | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Jakobsson, Hans Stefan | 2022-05-18 |
Verkställande direktör | Jakobsson, Hans Stefan | 2022-05-18 |
Styrelsesuppleant | Nyhage, Joakim | 2022-03-15 |