Org.nr: 556264-6223
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Bygghammar, Mattias Erik | 2023-02-02 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-02-02 |
Styrelseledamot | Lindgren, Linus Christian Jonny | 2022-11-08 |
Verkställande direktör | Lindgren, Linus Christian Jonny | 2022-11-08 |
Huvudansvarig revisor | Andersson, Björn Erik Lennart | 2022-08-26 |
Ordförande | Källsson, Sara Aina Kristina | 2022-08-18 |
Styrelseledamot | Källsson, Sara Aina Kristina | 2022-08-18 |
Styrelseledamot | Eriksson, Bo Lennart | 2022-01-05 |
Verkställande direktör | Eriksson, Bo Lennart | 2022-01-05 |
Ordförande | Atterfors, Lars Rune | 2021-12-11 |
Styrelseledamot | Atterfors, Lars Rune | 2021-12-11 |
Styrelsesuppleant | Olsson, Stig Åke Christian | 2021-12-11 |