Org.nr: 559292-9342
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Kleijn, Johan Dirk | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Kleijn, Johan Dirk | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Tyc, Lukas | 2023-01-25 |
Styrelsesuppleant | Tengelin, Lorena Gertrud | 2023-01-25 |
Verkställande direktör | Tyc, Lukas | 2023-01-25 |
Styrelseledamot | Andersson, Lars Greger | 2023-01-03 |
Verkställande direktör | Andersson, Lars Greger | 2023-01-03 |
Huvudansvarig revisor | Ranstam, Per Olof Henry | 2022-11-16 |
Revisor | Revisorsgruppen i Malmö AB | 2022-11-16 |
Styrelseledamot | Munther, Ulf Arne Michael | 2022-09-27 |
Styrelsesuppleant | Fahlström Löngaa, Mattias Frans-Olof | 2022-09-06 |
Styrelseledamot | Berg, Adam | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Cidh, Amaris Eva Ann-Charlotte | 2021-10-08 |
Styrelsesuppleant | Söderström, Jenny Katarina | 2021-10-08 |