Org.nr: 559387-3606
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sääw, Emil Arne | 2024-03-22 |
Ordförande | Khabiri, Behzad | 2023-06-01 |
Styrelseledamot | Khabiri, Behzad | 2023-06-01 |
Styrelsesuppleant | Hussein Ahmad, Hivi | 2023-06-01 |
Styrelsesuppleant | Khalaf, Helin | 2022-11-16 |
Styrelseledamot | Nordberg, Torbjörn | 2022-10-18 |
Styrelsesuppleant | Lindquist, Anders Jakob | 2022-10-18 |