Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Ole Lynggaard Retail Sverige ApS, Danmark Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |