Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Solveig Christina Larsson
Solveig Christina Larsson
19490710-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Solveig Christina är en kvinna född den 10 juli 1949 och är bosatt i Öjersjö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
CL Engineering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Solveig Christina Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-30
CL Marktjänst AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CL Engineering AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Solveig Christina Larsson
Styrelseledamot
Thomas Christopher Larsson
Tillbaka till sidans topp