Org.nr: 556988-3407
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Brandin, Lars Christian | 2024-02-27 |
Styrelseledamot | Aheinen, Urban Pekka Ragnar | 2023-05-05 |
Huvudansvarig revisor | Wollmann, Johan Fredrik | 2022-09-21 |
Revisor | KPMG AB | 2022-09-21 |
Ordförande | Johansson, Per Evert Mattias | 2022-04-05 |
Styrelseledamot | Johansson, Per Evert Mattias | 2022-04-05 |
Styrelseledamot | Liljefors, Carl Magnus | 2022-04-05 |
Extern verkställande direktör | Petré, Johnny Hans Richard | 2022-04-05 |
Extern firmatecknare | Neving, Åsa Cecilia | 2022-04-05 |