Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |