Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sofia Soledad Wister
Sofia Soledad Wister
19831111-XXXX
Ta kreditupplysning
Wister, Sofia Soledad är en kvinna född den 11 november 1983 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Georent i Sverige Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sofia Soledad Wister har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-09
Bostadsrättsföreningen Norra Agnegatan 36
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Georent i Sverige Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Peter Gunnar Swärd
Ordförande
Peter Gunnar Swärd
Styrelseledamot
Johan Erik Anders Ståhl
Styrelseledamot
Clas Petter Teodor Asphage
Huvudansvarig revisor
Anna Kristina Wergelius
Styrelsesuppleant
Sofia Soledad Wister
Styrelsesuppleant
Kristoffer Kritte Pettersson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp