Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sorunda | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggens Bostadsrättsförening Borgargården | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |