Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sofia Linnea Vansvik
Sofia Linnea Vansvik
19811006-XXXX
Ta kreditupplysning
Vansvik, Sofia Linnea är en kvinna född den 6 oktober 1981 och är bosatt i Kungshamn
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Franci AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sofia Linnea Vansvik har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-05
Sista versen 85501 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-06-16
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Franci AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sofia Linnea Vansvik
Styrelseledamot
Olof Magnus Vansvik
Tillbaka till sidans topp