Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Veranex Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Veranex Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lea Reg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Lea Reg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lea Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Lea Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | N Green AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-10-22 |