Org.nr: 556058-7346
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Laulajainen, Samuel Simeon | 2024-04-13 |
Verkställande direktör | Laulajainen, Samuel Simeon | 2024-04-13 |
Styrelseledamot | Sand, Andreas Lars | 2023-08-05 |
Styrelseledamot | Forsbring, Elin | 2023-03-23 |
Ordförande | Newman, Bob | 2022-05-11 |
Styrelseledamot | Newman, Bob | 2022-05-11 |
Styrelseledamot | Sharkey, John | 2022-05-11 |
Ordförande | Johansson, Carl Jakob | 2021-10-28 |
Styrelseledamot | Johansson, Carl Mattias | 2021-10-28 |
Styrelseledamot | Johansson, Carl Jakob | 2021-10-28 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Bo Åke Sören | 2021-10-28 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Lars Mattias | 2021-10-28 |