Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |