Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare | Niam Core-Plus II Investments Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-22 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2023-05-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-23 |