Org.nr: 559256-1467
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Richtnér, Nils Carl Niclas | 2024-02-29 |
Ordförande | Mazi Larsson, Gerda Elisabet | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Tjerneld, Lina Marie | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Mazi Larsson, Gerda Elisabet | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Ahlström, Elisabeth Mikaela Sigrid | 2023-05-23 |
Styrelsesuppleant | Krook Eriksson, Inger Gabriella | 2023-02-16 |
Extern verkställande direktör | Javander Asplund, Mila V Y | 2022-02-01 |